Вычислить удобным способом: 37×128+63×218; 568×43-566×43; 417×187+417×213; 52×187-52×43-52×44;
Ответ
5 (2 оценки)
0
nikitalunyak 11 месяцев назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1) 37×128+63×218= 18470

2) 568×43-566×43= 86

3)417×187+417×213= 166800

4) 52×187-52×43-52×44= 5200

Пошаговое объяснение:

Остались вопросы?